日前,经中共陕西省委批准,陕西省纪委监委对原陕西省环境保护厅党组书记、厅长何发理严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
经查,何发理违反政治纪律,对抗组织审查,转移隐匿证据;违反中央八项规定精神,违规收受礼品、礼金;违反组织纪律,不如实报告个人有关事项,利用职务上的便利,在职工录用、职务晋升等方面为他人谋取利益并收受财物;违反廉洁纪律,收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金;违反工作纪律,插手干预采购项目承发包事项;违反生活纪律;违反国家法律法规,构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪。
何发理身为党员领导干部,丧失理想信念,背弃初心使命,漠视党纪国法,价值观扭曲,权力观异化,“亲”“清”不分,把环保职权作为谋取私利的工具,大搞权钱交易,收受巨额财物,且在党的十八大后不收敛、不收手,情节严重,性质恶劣。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》和《行政机关公务员处分条例》的有关规定,经省纪委常委会会议研究并报省委批准,决定给予何发理开除党籍处分、取消其退休待遇;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物随案移送。
何发理简历
何发理,男,汉族,1954年1月出生,陕西洛川人,大学普通班、省委党校研究生文化程度,1974年8月加入中国共产党,1977年1月参加工作。
1974.09——1977.01 西北农学院园艺系果树专业学习
1977.01——1984.11 陕西省林业厅造林处干部
1984.11——1987.02 陕西省太白山国家自然保护区管理局党委书记(正处)
1987.02——1988.06 陕西省林业厅造林处副处长
1988.06——1992.11 陕西省林木种子公司经理、省林木种苗工作站站长(1991.09-1992.07,参加陕西省委党校中青班学习)
1992.11——2003.03 陕西省林业厅副厅长、党组成员(1994.09-1994.11,参加陕西省委党校地厅级领导干部培训班学习;1995.09-1998.06,陕西省委党校研究生班经济管理专业学习;2000.09-2001.01,参加陕西省委党校中青班学习)
2003.03——2009.01 陕西省环境保护局局长、党组书记(2004.09-2004.11,参加中央党校党政领导干部培训班学习)
2009.01——2013.02 陕西省环境保护厅厅长、党组书记
2013.02——2017.03 陕西省人大常委会农业和农村工作委员会主任
2017年3月退休
-------------------------------------
据陕西省纪委监委消息:日前,经中共陕西省委批准,陕西省纪委监委对陕西省体育局原党组书记、局长姚金荣严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
经查,姚金荣违反政治纪律和政治规矩,搞政治攀附,谋求职务晋升,对抗组织审查,串供并转移、隐匿证据;违反中央八项规定精神,违规收受礼品、消费卡,接受可能影响公正执行公务的宴请;违反组织纪律,不按规定报告个人有关事项,在组织函询时不如实向组织说明问题,利用职权在工作调动、职工录用等方面为亲属谋取利益;违反廉洁纪律,收受可能影响公正执行公务的礼品;违反工作纪律,违规处理事故赔偿款;违反国家法律法规,构成严重职务违法并涉嫌受贿、滥用职权犯罪。
姚金荣身为党员领导干部,丧失理想信念,背弃初心使命,无视党纪国法,政治上攀附,经济上贪婪,盲目追求政绩、滥权妄为,给国家造成巨大损失,收受巨额财物,且在党的十八大后不收敛、不收手。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》和《行政机关公务员处分条例》的有关规定,经省纪委常委会会议研究并报省委批准,决定给予姚金荣开除党籍处分、取消其退休待遇;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物随案移送。
姚金荣简历
姚金荣,男,汉族,1957年12月出生,河南孟津人,省委党校研究生学历,1975年12月参加工作,1990年9月加入中国共产党。
1975年12月至1999年12月,先后任陕西省航校滑翔队干事,陕西省扶贫工作队干事,陕西省航校财伙科干事,校长助理,副校长、党总支委员,校长(其间:1998年6月至1999年12月兼任省体育场代理场长);
1999年12月至2000年10月,陕西省体育场场长;
2000年10月至2005年5月,陕西省朱雀广场管理委员会主任、省体育场场长;
2005年5月至2007年8月,陕西省体育局副局长、党组成员,省朱雀广场管理委员会主任,省体育场场长;
2007年8月至2007年10月,陕西省体育局副局长、党组成员,省体育场场长;
2007年10月至2013年6月,陕西省体育局副局长、党组成员;
2013年6月至2013年7月,陕西省体育局副局长、党组副书记;
2013年7月至2018年3月,陕西省体育局局长、党组书记;
2018年3月至2021年1月,陕西省人民政府参事;
2021年1月,退休。